ANTONIO NARANJO TEJADA
Informe ejecutivo de ANTONIO NARANJO TEJADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO NARANJO TEJADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISKANDIA ENERGY LIMITED | Representante | 21/02/2020 | |
NEOX26 GESTIO I SERVEIS SL | Apoderado | 23/04/2013 |
VINCULACIONES DE ANTONIO NARANJO TEJADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO NARANJO TEJADA
Empresa: ISKANDIA ENERGY LIMITED
Representante
- Antonio Naranjo Tejada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 157, S 8, H GI 67007, I/A 1 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-17
Empresa: MANYCEE IBERIAN COMPANY SL
Administrador Unico
- Antonio Naranjo Tejada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 36, S 8, H GI 54839, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-17
Empresa: MANYCEE IBERIAN COMPANY SL
Administrador Unico
- Antonio Naranjo Tejada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 34, S 8, H GI 54839, I/A 1 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-17
Empresa: MANYCEE IBERIAN COMPANY SL
Socio Único
- Antonio Naranjo Tejada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 34, S 8, H GI 54839, I/A 1 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-17
Empresa: NEOX26 GESTIO I SERVEIS SL
Apoderado
- Antonio Naranjo Tejada
- Ruben Ortiz Maruny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 84, S 8, H GI 41984, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-17
Información de ANTONIO NARANJO TEJADA
Mostramos los datos de ANTONIO NARANJO TEJADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO NARANJO TEJADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos