ANTONIO MUÑOZ BUENO
Informe ejecutivo de ANTONIO MUÑOZ BUENO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO MUÑOZ BUENO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKETING FUTURE SL | Administrador Unico | 07/12/2017 | |
DULCES MUCORBA SL | Liquidador | 29/01/2010 |
VINCULACIONES DE ANTONIO MUÑOZ BUENO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO MUÑOZ BUENO
Empresa: EXCLUSIVAS CAKE SL
Apoderado
- Antonio Muñoz Bueno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1227 , F 197, S 8, H MU 21595, I/A 7 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-30
Empresa: EXCLUSIVAS CAKE SL
Apoderado
- Antonio Muñoz Bueno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1227 , F 196, S 8, H MU 21595, I/A 6 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-30
Empresa: MARKETING FUTURE SL
Administrador Unico
- Antonio Muñoz Bueno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2747 , F 168, S 8, H MU 73519, I/A 2 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-30
Empresa: DULCES MUCORBA SL
Liquidador
- Antonio Muñoz Bueno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 133, S 8, H MU 7889, I/A 5 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-30
Empresa: DULCES MUCORBA SL
Administrador Unico
- Antonio Muñoz Bueno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 133, S 8, H MU 7889, I/A 5 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-30
Empresa: DULCES MUCORBA SL
Administrador Unico
- Antonio Muñoz Bueno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 133, S 8, H MU 7889, I/A 4 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-30
Empresa: DULCES MUCORBA SL
Administrador Solidario
- Antonio Muñoz Bueno
- Josefa Bueno Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 133, S 8, H MU 7889, I/A 4 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-30
Información de ANTONIO MUÑOZ BUENO
Mostramos los datos de ANTONIO MUÑOZ BUENO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO MUÑOZ BUENO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos