ANTONIO MEROÑO DIAZ
Informe ejecutivo de ANTONIO MEROÑO DIAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTONIO MEROÑO DIAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES MEROÑO SA | Administrador Unico | 04/05/2016 | |
SUMMA CAVEA SL | Administrador Unico | 03/03/2016 |
VINCULACIONES DE ANTONIO MEROÑO DIAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO MEROÑO DIAZ
Empresa: VIAJES MEROÑO SA
Administrador Unico
- Antonio Meroño Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 110, S 8, H MU 6234, I/A 20 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-30
Empresa: VIAJES MEROÑO SA
Administrador Unico
- Antonio Meroño Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 110, S 8, H MU 6234, I/A 20 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-30
Empresa: SUMMA CAVEA SL
Administrador Unico
- Antonio Meroño Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 126, S 8, H MU 71336, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-30
Empresa: SUMMA CAVEA SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Carbonell Vilar
- Antonio Meroño Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 126, S 8, H MU 71336, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-30
Empresa: VIAJES MEROÑO SA
Administrador Unico
- Antonio Meroño Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 110, S 8, H MU 6234, I/A 18 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-30
Empresa: VIAJES MEROÑO SA
Administrador Unico
- Antonio Meroño Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 110, S 8, H MU 6234, I/A 18 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-30
Empresa: SAURA CONESA ANTONIO 000164694J SLNE
Administrador Mancomunado
- Antonio Carbonell Vilar
- Antonio Meroño Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 126, S 8, H MU 71336, I/A 1 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-30
Información de ANTONIO MEROÑO DIAZ
Mostramos los datos de ANTONIO MEROÑO DIAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO MEROÑO DIAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos