ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
Informe ejecutivo de ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA MAYRO SL | Socio Unico | 04/02/2016 | |
CENTRO DE JARDINERIA ALCAYNA SL | Socio Unico | 28/03/2012 | |
CENTRO DE JARDINERIA ALCAYNA SL | Administrador Unico | 28/03/2012 | |
CALIDA GARDEN SL | Socio Unico | 13/01/2012 | |
CALIDA GARDEN SL | Administrador Unico | 13/01/2012 | |
BEXIM PALETTEN ESPAÑA SL | Administrador Unico | 18/03/2011 |
VINCULACIONES DE ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
Empresa: AGRICOLA MAYRO SL
Administrador Unico
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 202, S 8, H MU 21051, I/A 5 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-30
Empresa: AGRICOLA MAYRO SL
Administrador Unico
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 202, S 8, H MU 21051, I/A 4 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-30
Empresa: AGRICOLA MAYRO SL
Socio Único
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 202, S 8, H MU 21051, I/A 4 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-30
Empresa: PATRIMONIAL MARTINEZ ROJO SL
Administrador Unico
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 207, S 8, H MU 38955, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-30
Empresa: AGRICOLA MAYRO SL
Administrador Unico
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 202, S 8, H MU 21051, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-30
Empresa: CENTRO DE JARDINERIA ALCAYNA SL
Administrador Unico
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 8, S 8, H MU 47892, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-30
Empresa: CENTRO DE JARDINERIA ALCAYNA SL
Socio Único
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 8, S 8, H MU 47892, I/A 2 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-30
Empresa: CALIDA GARDEN SL
Administrador Unico
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 151, S 8, H MU 47805, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-30
Empresa: CALIDA GARDEN SL
Socio Único
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 151, S 8, H MU 47805, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-30
Empresa: BEXIM PALETTEN ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Antonio Martinez Acosta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 68, S 8, H MU 73971, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-30
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIO MARTINEZ ACOSTA
Mostramos los datos de ANTONIO MARTINEZ ACOSTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO MARTINEZ ACOSTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos