ANTONIO MARIÑAS BERMEJO
Informe ejecutivo de ANTONIO MARIÑAS BERMEJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ANTONIO MARIÑAS BERMEJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANIFICADORA NEVERO SA | Presidente | 29/10/2021 | |
PANIFICADORA NEVERO SA | Consejero | 29/10/2021 |
VINCULACIONES DE ANTONIO MARIÑAS BERMEJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO MARIÑAS BERMEJO
Empresa: AMASO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Maria Soto Guerrero
- Antonio Mariñas Bermejo
- Antonio Mariñas Soto
Presidente
- Antonio Mariñas Bermejo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 19, S 8, H BA 56,BA , I/ 19 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-06
Empresa: PANIFICADORA NEVERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Maria Soto Guerrero
- Antonio Mariñas Bermejo
- Antonio Mariñas Soto
Presidente
- Antonio Mariñas Bermejo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 1, S 8, H BA 3059, I/A 34 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-06
Empresa: PANIFICADORA NEVERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Maria Soto Guerrero
- Antonio Mariñas Bermejo
- Blanca Mariñas Soto
Presidente
- Antonio Mariñas Bermejo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 1, S 8, H BA 3059, I/A 34 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-06
Empresa: AMASO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Maria Soto Guerrero
- Antonio Mariñas Bermejo
- Antonio Mariñas Soto
Presidente
- Antonio Mariñas Bermejo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 18, S 8, H BA 56,BA , I/ 17 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-06
Empresa: AMASO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Maria Soto Guerrero
- Antonio Mariñas Bermejo
- Blanca Mariñas Soto
Presidente
- Antonio Mariñas Bermejo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 18, S 8, H BA 56,BA , I/ 17 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-06
Empresa: INDUSTRIAS PANADERAS EXTREMEÑAS SA
Administrador Unico
- Antonio Mariñas Bermejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636 , F 166, S 8, H BA 6167, I/A 43 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-06
Empresa: AMASO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ana Maria Soto Guerrero
- Antonio Mariñas Bermejo
- Blanca Mariñas Soto
Presidente
- Antonio Mariñas Bermejo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 17, S 8, H BA 56,BA , I/ 15 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-06
Empresa: AMASO SL
Administrador Unico
- Antonio Mariñas Bermejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 17, S 8, H BA 56,BA , I/ 15 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-06
Empresa: MAESTRO DEL HOGAR Y HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Antonio Mariñas Bermejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177 , F 145, S 8, H BA 9471, I/A 13 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-06
Empresa: HIPICA MARIÑAS-SOTO SL
Administrador Unico
- Antonio Mariñas Bermejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 33, S 8, H BA 22945, I/A 3 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-06
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIO MARIÑAS BERMEJO
Mostramos los datos de ANTONIO MARIÑAS BERMEJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO MARIÑAS BERMEJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos