ANTONIO MADRID GARCIA
Informe ejecutivo de ANTONIO MADRID GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO MADRID GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRANSCAR LOGISTICA Y SERVICIOS SL | Consejero | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE ANTONIO MADRID GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO MADRID GARCIA
Empresa: ATRANSCAR LOGISTICA Y SERVICIOS SL
Consejero
- Antonio Madrid Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 3, S 8, H MU 71353, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Empresa: TALLERES MADRID Y SAEZ SL
Apoderado
- Antonio Madrid Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 51, S 8, H MU 15913, I/A 7 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-30
Empresa: TALLERES MADRID Y SAEZ SL
Apoderado
- Antonio Madrid Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 132, S 8, H MU 15913, I/A 5 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-30
Empresa: ATRANSCAR LOGISTICA Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonio Madrid Garcia
- Gines Gomez Arnau
- Jose Jimenez Rosique
- Juan Hernandez Muñoz
- Victoriano Jimenez Rosique
Presidente
- Antonio Madrid Garcia
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 3, S 8, H MU 71353, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-30
Empresa: ATRANSCAR LOGISTICA Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonio Madrid Garcia
- Gines Gomez Arnau
- Jose Jimenez Rosique
- Juan Hernandez Muñoz
- Victoriano Jimenez Rosique
Presidente
- Antonio Madrid Garcia
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 1, S 8, H MU 71353, I/A 1 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
Información de ANTONIO MADRID GARCIA
Mostramos los datos de ANTONIO MADRID GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO MADRID GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos