ANTONIO LUJAN GONZALEZ
Informe ejecutivo de ANTONIO LUJAN GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTONIO LUJAN GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUJAN MARMOLES SA | Administrador Solidario | 26/09/2013 |
VINCULACIONES DE ANTONIO LUJAN GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO LUJAN GONZALEZ
Empresa: INIMUR INVERSIONES SL
Liquidador
- Antonio Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 209, S 8, H MU 55812, I/A 2 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-30
Empresa: INIMUR INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Antonio Lujan Gonzalez
- Antonio Lujan Perez
- David Lujan Gonzalez
- Javier Lujan Gonzalez
- Raul Lujan Gonzalez
Liquidador
- Antonio Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 209, S 8, H MU 55812, I/A 2 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-30
Empresa: LUJAN MARMOLES SA
Administrador Solidario
- Antonio Lujan Gonzalez
- David Lujan Gonzalez
- Javier Lujan Gonzalez
- Raul Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 132, S 8, H MU 7099, I/A 11 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-30
Empresa: LUJAN MARMOLES SA
Administrador Solidario
- Antonio Lujan Gonzalez
- David Lujan Gonzalez
- Javier Lujan Gonzalez
- Raul Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 132, S 8, H MU 7099, I/A 10 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-30
Liquidador
- Antonio Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 151, S 8, H MU 49533, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-30
Administrador Unico
- Antonio Lujan Gonzalez
Liquidador
- Antonio Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 151, S 8, H MU 49533, I/A 2 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-30
Empresa: LUJAN MARMOLES SA
Administrador Solidario
- Antonio Lujan Gonzalez
- David Lujan Gonzalez
- Javier Lujan Gonzalez
- Raul Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 132, S 8, H MU 7099, I/A 9 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-30
Empresa: INVIMUR DEL SURESTE SL
Liquidador
- Antonio Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 28, S 8, H MU 65461, I/A 4 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-30
Empresa: INVIMUR DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Antonio Lujan Gonzalez
Liquidador
- Antonio Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 28, S 8, H MU 65461, I/A 4 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-30
Empresa: INVIMUR DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Antonio Lujan Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 28, S 8, H MU 65461, I/A 3 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-30
Información de ANTONIO LUJAN GONZALEZ
Mostramos los datos de ANTONIO LUJAN GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO LUJAN GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos