ANTONIO LARA SERRANO
Informe ejecutivo de ANTONIO LARA SERRANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTONIO LARA SERRANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES LARA-QUART SL | Administrador Unico | 26/11/2020 |
VINCULACIONES DE ANTONIO LARA SERRANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO LARA SERRANO
Empresa: PROMOCIONES LARA-QUART SL
Administrador Unico
- Antonio Lara Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 93, S 8, H GI 1689, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-17
Empresa: PROMOCIONES LARA-QUART SL
Administrador Unico
- Antonio Lara Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 93, S 8, H GI 1689, I/A 6 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-17
Empresa: PROMOCIONS I PROJECTES ORIOL 2002 SL
Administrador Solidario
- Antonio Lara Serrano
- Ramon Puig Vilaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 82, S 8, H GI 29413, I/A 4 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-17
Empresa: PROMOCIONS I PROJECTES ORIOL 2002 SL
Administrador Solidario
- Antonio Lara Serrano
- Ramon Puig Vilaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1773 , F 81, S 8, H GI 29413, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-17
Empresa: PROMOCIONS DASELA QUART 2005 SL
Administrador Unico
- Antonio Lara Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 165, S 8, H GI 37220, I/A 3 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-17
Empresa: PROMOCIONS MOLASE QUART 2003 SL
Liquidador
- Antonio Lara Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 65, S 8, H GI 33418, I/A 2 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-17
Empresa: PROMOCIONS MOLASE QUART 2003 SL
Administrador Unico
- Antonio Lara Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 65, S 8, H GI 33418, I/A 2 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-17
Información de ANTONIO LARA SERRANO
Mostramos los datos de ANTONIO LARA SERRANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO LARA SERRANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos