ANTONIO JURADO SALAZAR
Informe ejecutivo de ANTONIO JURADO SALAZAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTONIO JURADO SALAZAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IROL INMOBILIARIA SL | Auditor Suplente | 09/01/2013 | |
IROL INMOBILIARIA SL | Auditor Suplente | 05/01/2012 |
VINCULACIONES DE ANTONIO JURADO SALAZAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO JURADO SALAZAR
Empresa: IROL INMOBILIARIA SL
Auditor
Auditor Suplente
- Antonio Jurado Salazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33738 , F 166, S 8, H B 36937, I/A 22 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Empresa: IROL INMOBILIARIA SL
Auditor
Auditor Suplente
- Antonio Jurado Salazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33738 , F 165, S 8, H B 36937, I/A 21 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Información de ANTONIO JURADO SALAZAR
Mostramos los datos de ANTONIO JURADO SALAZAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO JURADO SALAZAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos