ANTONIO JESUS CORDERO GAMERO
Informe ejecutivo de ANTONIO JESUS CORDERO GAMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO JESUS CORDERO GAMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIANSALUD OLIVA SL | Administrador Unico | 06/10/2020 | |
CONSERVAS ARTESANALES DEL SUR SL | Administrador Unico | 16/12/2019 | |
EL PASO DE LAS TORTOLAS SL | Socio Unico | 02/05/2019 |
VINCULACIONES DE ANTONIO JESUS CORDERO GAMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO JESUS CORDERO GAMERO
Empresa: VIANSALUD OLIVA SL
Administrador Unico
- Antonio Jesus Cordero Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 125, S 8, H BA 29902, I/A 3 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-06
Empresa: VIANSALUD OLIVA SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Jesus Cordero Gamero
- Juan Luis Roman Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 125, S 8, H BA 29902, I/A 3 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-06
Empresa: CONSERVAS ARTESANALES DEL SUR SL
Administrador Unico
- Antonio Jesus Cordero Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 216, S 8, H BA 30476, I/A 1 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-06
Empresa: AGROPECUARIA CAMPO VERDE SL
Administrador Unico
- Antonio Jesus Cordero Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 17, S 8, H BA 15876, I/A 11 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-06
Empresa: GRAOEX SL
Socio Único
- Antonio Jesus Cordero Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 188, S 8, H BA 22897, I/A 3 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-06
Información de ANTONIO JESUS CORDERO GAMERO
Mostramos los datos de ANTONIO JESUS CORDERO GAMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO JESUS CORDERO GAMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos