ANTONIO JAIME MARMOL GARCIA
Informe ejecutivo de ANTONIO JAIME MARMOL GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTONIO JAIME MARMOL GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPORTACIONES HERNANDEZ MINGUEZ SL | Apoderado | 19/06/2015 | |
EXPORTACIONES HERNANDEZ MINGUEZ SL | Administrador Unico | 07/05/2015 | |
AGT MURABAL SL | Administrador Unico | 03/07/2014 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CONYCAR SL | Administrador Unico | 14/10/2009 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CONYCAR SL | Socio Unico | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE ANTONIO JAIME MARMOL GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO JAIME MARMOL GARCIA
Empresa: EXPORTACIONES HERNANDEZ MINGUEZ SL
Apoderado
- Antonio Jaime Marmol Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 77, S 8, H MU 74965, I/A 8 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Empresa: EXPORTACIONES HERNANDEZ MINGUEZ SL
Administrador Unico
- Antonio Jaime Marmol Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 76, S 8, H MU 74965, I/A 4 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-30
Empresa: AGT MURABAL SL
Administrador Unico
- Antonio Jaime Marmol Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 161, S 8, H MU 85472, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-30
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CONYCAR SL
Socio Único
- Antonio Jaime Marmol Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 163, S 8, H MU 64680, I/A 4 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-30
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CONYCAR SL
Administrador Unico
- Antonio Jaime Marmol Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 163, S 8, H MU 64680, I/A 3 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-30
Información de ANTONIO JAIME MARMOL GARCIA
Mostramos los datos de ANTONIO JAIME MARMOL GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO JAIME MARMOL GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos