ANTONIO GOMEZ DE LA PEÑA
Informe ejecutivo de ANTONIO GOMEZ DE LA PEÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTONIO GOMEZ DE LA PEÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITALIAN CUISINE 2023 SL | Administrador Unico | 10/10/2023 | |
ITALIAN CUISINE 2023 SL | Socio Unico | 10/10/2023 | |
PIZZAS CHURRA SL | Administrador Unico | 21/06/2023 | |
MANJARES ITALIANOS SL | Socio Unico | 05/07/2021 | |
MANJARES ITALIANOS SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
ANTONIO GOMEZ 2020 SL | Socio Unico | 23/08/2018 | |
ANTONIO GOMEZ 2020 SL | Administrador Unico | 23/08/2018 |
VINCULACIONES DE ANTONIO GOMEZ DE LA PEÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO GOMEZ DE LA PEÑA
Empresa: ITALIAN CUISINE 2023 SL
Administrador Unico
- Antonio Gomez De La Peña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 80, S 8, H MU111316, I/A 1 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: ITALIAN CUISINE 2023 SL
Socio Único
- Antonio Gomez De La Peña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 80, S 8, H MU111316, I/A 1 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: PIZZAS CHURRA SL
Administrador Unico
- Antonio Gomez De La Peña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3638 , F 92, S 8, H MU110569, I/A 1 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-30
Empresa: MANJARES ITALIANOS SL
Administrador Unico
- Antonio Gomez De La Peña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3525 , F 115, S 8, H MU104840, I/A 1 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-30
Empresa: MANJARES ITALIANOS SL
Socio Único
- Antonio Gomez De La Peña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3525 , F 115, S 8, H MU104840, I/A 1 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-30
Empresa: ANTONIO GOMEZ 2020 SL
Administrador Unico
- Antonio Gomez De La Peña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332 , F 94, S 8, H MU 97075, I/A 1 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-30
Empresa: ANTONIO GOMEZ 2020 SL
Socio Único
- Antonio Gomez De La Peña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332 , F 94, S 8, H MU 97075, I/A 1 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-30
Información de ANTONIO GOMEZ DE LA PEÑA
Mostramos los datos de ANTONIO GOMEZ DE LA PEÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO GOMEZ DE LA PEÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos