ANTONIO GARCIA SOTO
Informe ejecutivo de ANTONIO GARCIA SOTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO GARCIA SOTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXERVIS LEVANTE SL | Socio Unico | 20/01/2010 | 12/08/2022 |
ESTRELLA DE LEVANTE FABRICA DE CERVEZA SA | Apoderado Solidario | 01/04/2009 | 21/02/2017 |
ESTRELLA DE LEVANTE FABRICA DE CERVEZA SA | Apoderado Solidario | 21/02/2017 | |
EXERVIS LEVANTE SL | Administrador Unico | 20/01/2010 | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE ANTONIO GARCIA SOTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO GARCIA SOTO
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Antonio Garcia Soto
- Antonio Garcia Soto
- Enrique Crous Millet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2971 , F 136, S 8, H MU 1895, I/A 134 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-30
Empresa: LIMPIEZAS DE MURCIA SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Antonio Garcia Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 186, S 8, H MU 68893, I/A 3 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-30
Empresa: LIMPIEZAS DE MURCIA SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Antonio Garcia Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 186, S 8, H MU 68893, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-30
Empresa: LIMPIEZAS DE MURCIA SIGLO XXI SL
Nuevo Socio Único
- Antonio Garcia Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2621 , F 186, S 8, H MU 68893, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-30
Apoderado Solidario
- Antonio Garcia Soto
- Leopoldo Hinjos Garcia
- Miguel Angel Lopez Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 111, S 8, H MU 1895, I/A 112 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-30
Información de ANTONIO GARCIA SOTO
Mostramos los datos de ANTONIO GARCIA SOTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO GARCIA SOTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos