ANTONIO FELICIO JOSE
Informe ejecutivo de ANTONIO FELICIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO FELICIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEXNARBER SL | Administrador Unico | 29/01/2024 | |
ANTONIA ANTONIO Y FELICIO SL | Socio Unico | 20/11/2023 | |
ANTONIA ANTONIO Y FELICIO SL | Administrador Unico | 27/09/2023 | |
JOSE ANTONIO Y FELICIO SL | Administrador Unico | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE ANTONIO FELICIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO FELICIO JOSE
Empresa: FEXNARBER SL
Administrador Unico
- Antonio Felicio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 85, S 8, H H 28703, I/A 1 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-21
Empresa: ANTONIA ANTONIO Y FELICIO SL
Socio Único
- Antonio Felicio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 167, S 8, H H 28452, I/A 2 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-21
Empresa: ANTONIA ANTONIO Y FELICIO SL
Administrador Unico
- Antonio Felicio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 167, S 8, H H 28452, I/A 1 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-21
Empresa: M2D HOSTELEROS SLL
Administrador Solidario
- Antonio Felicio Jose
- Mateo Marquez Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 107, S 8, H H 25813, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-21
Empresa: M2D HOSTELEROS SLL
Administrador Solidario
- Antonio Felicio Jose
- Mateo Marquez Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 104, S 8, H H 25813, I/A 1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-21
Empresa: ANTOMAR DE LA ANTILLA SL
Administrador Unico
- Antonio Felicio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107 , F 47, S 8, H H 24235, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-21
Información de ANTONIO FELICIO JOSE
Mostramos los datos de ANTONIO FELICIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO FELICIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos