ANTONIO DELGADO DIAZ DE TUDANCA
Informe ejecutivo de ANTONIO DELGADO DIAZ DE TUDANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO DELGADO DIAZ DE TUDANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUTCHINSON PALAMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2019 | 03/07/2020 |
HUTCHINSON PALAMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/04/2018 | 25/09/2019 |
HUTCHINSON PALAMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/10/2015 | 09/04/2018 |
NICHIRIN SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2015 | 01/07/2016 |
NICHIRIN SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2015 | 16/10/2015 |
HUTCHINSON PALAMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2015 | 15/10/2015 |
HUTCHINSON PALAMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2015 | 07/07/2015 |
NICHIRIN SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2014 | 07/07/2015 |
HUTCHINSON PALAMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2012 | 02/02/2015 |
HUTCHINSON PALAMOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2015 | 02/02/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANTONIO DELGADO DIAZ DE TUDANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO DELGADO DIAZ DE TUDANCA
Empresa: HUTCHINSON PALAMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 129, S 8, H GI 5901, I/A 95 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-17
Empresa: HUTCHINSON PALAMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 129, S 8, H GI 5901, I/A 95 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-17
Empresa: HUTCHINSON PALAMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 127, S 8, H GI 5901, I/A 91 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-17
Empresa: HUTCHINSON PALAMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 127, S 8, H GI 5901, I/A 91 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-17
Empresa: HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 18, S 8, H GI 54154, I/A 12 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-17
Empresa: HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 16, S 8, H GI 54154, I/A 11 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-17
Empresa: HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 16, S 8, H GI 54154, I/A 11 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-17
Empresa: HUTCHINSON PALAMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 126, S 8, H GI 5901, I/A 88 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-17
Empresa: HUTCHINSON PALAMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 126, S 8, H GI 5901, I/A 88 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-17
Empresa: HUTCHINSON PALAMOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Delgado Diaz De Tudanca
- Emmannuel Joffre
- Luis Jimenez Barrios
- Maria Remedios Cebollero De Mazo
- Norbert Figueras Carles
- Silvia Anton Parron
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 126, S 8, H GI 5901, I/A 86 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-17
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIO DELGADO DIAZ DE TUDANCA
Mostramos los datos de ANTONIO DELGADO DIAZ DE TUDANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO DELGADO DIAZ DE TUDANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos