ANTONIO CEGARRA SALMERON
Informe ejecutivo de ANTONIO CEGARRA SALMERON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTONIO CEGARRA SALMERON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRARIA PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 13/12/2021 | |
AGRARIA PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 13/12/2021 | |
ASISTENCIAS TECNICAS Y COLABORACIONES SL | Administrador Unico | 14/11/2016 | |
ASISTENCIAS TECNICAS Y COLABORACIONES SL | Apoderado | 09/02/2015 | |
SADNEIVIV SL | Administrador Unico | 24/11/2009 |
VINCULACIONES DE ANTONIO CEGARRA SALMERON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO CEGARRA SALMERON
Administrador Unico
- Antonio Cegarra Salmeron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3553 , F 53, S 8, H MU106304, I/A 1 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-30
Socio Único
- Antonio Cegarra Salmeron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3553 , F 53, S 8, H MU106304, I/A 1 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-30
Administrador Unico
- Antonio Cegarra Salmeron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 78, S 8, H MU 74480, I/A 7 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-30
Apoderado
- Antonio Cegarra Salmeron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 76, S 8, H MU 74480, I/A 6 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-30
Administrador Unico
- Antonio Cegarra Salmeron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 76, S 8, H MU 74480, I/A 5 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-30
Administrador Unico
- Antonio Cegarra Salmeron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2799 , F 76, S 8, H MU 74480, I/A 3 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-30
Empresa: SADNEIVIV SL
Administrador Unico
- Antonio Cegarra Salmeron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 59, S 8, H MU 24676, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-30
Información de ANTONIO CEGARRA SALMERON
Mostramos los datos de ANTONIO CEGARRA SALMERON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO CEGARRA SALMERON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos