ANTONIO CANO MONTOYA
Informe ejecutivo de ANTONIO CANO MONTOYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO CANO MONTOYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERMUCANO MBC SL | Socio Unico | 24/12/2008 | 05/12/2016 |
BERMUCANO MBC SL | Administrador Unico | 24/12/2008 | 31/08/2011 |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CRUMUR SL | Administrador Unico | 30/06/2009 | 31/08/2011 |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CRUMUR SL | Administrador Solidario | 30/06/2009 |
VINCULACIONES DE ANTONIO CANO MONTOYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO CANO MONTOYA
Administrador Unico
- Antonio Cano Montoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 65, S 8, H MU 21551, I/A 8 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-30
Empresa: BERMUCANO MBC SL
Administrador Unico
- Antonio Cano Montoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 177, S 8, H MU 59266, I/A 5 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-30
Administrador Unico
- Antonio Cano Montoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 65, S 8, H MU 21551, I/A 6 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-30
Administrador Solidario
- Antonio Cano Montoya
- Maria Del Carmen Cano Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 65, S 8, H MU 21551, I/A 6 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-30
Empresa: BERMUCANO MBC SL
Administrador Unico
- Antonio Cano Montoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 177, S 8, H MU 59266, I/A 4 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
Empresa: BERMUCANO MBC SL
Socio Único
- Antonio Cano Montoya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 177, S 8, H MU 59266, I/A 3 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-30
Información de ANTONIO CANO MONTOYA
Mostramos los datos de ANTONIO CANO MONTOYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO CANO MONTOYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos