ANTONIO CALLEJAS CONESA
Informe ejecutivo de ANTONIO CALLEJAS CONESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTONIO CALLEJAS CONESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO MOANTO SL | Socio Unico | 23/11/2016 | |
GRUPO MOANTO SL | Administrador Unico | 23/11/2016 | |
ARTE DE RESTAURACION DE TRANSFORMACION SL | Socio Unico | 10/05/2016 | |
ARTE DE RESTAURACION DE TRANSFORMACION SL | Administrador Unico | 10/05/2016 | |
GEPCON ART SL | Socio Unico | 01/03/2016 | |
GEPCON ART SL | Administrador Unico | 01/03/2016 | |
GRUPO EULOCALLE SL | Socio Unico | 21/10/2015 | |
GRUPO EULOCALLE SL | Administrador Unico | 21/10/2015 |
VINCULACIONES DE ANTONIO CALLEJAS CONESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO CALLEJAS CONESA
Empresa: GRUPO MOANTO SL
Administrador Unico
- Antonio Callejas Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 93, S 8, H MU 92252, I/A 1 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-30
Empresa: GRUPO MOANTO SL
Socio Único
- Antonio Callejas Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 93, S 8, H MU 92252, I/A 1 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-30
Administrador Unico
- Antonio Callejas Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 8, S 8, H MU 89681, I/A 1 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-30
Socio Único
- Antonio Callejas Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 8, S 8, H MU 89681, I/A 1 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-30
Empresa: GEPCON ART SL
Administrador Unico
- Antonio Callejas Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 17, S 8, H MU 91984, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-30
Empresa: GEPCON ART SL
Socio Único
- Antonio Callejas Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 17, S 8, H MU 91984, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-30
Empresa: GRUPO EULOCALLE SL
Administrador Unico
- Antonio Callejas Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 200, S 8, H MU 89696, I/A 1 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-30
Empresa: GRUPO EULOCALLE SL
Socio Único
- Antonio Callejas Conesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 200, S 8, H MU 89696, I/A 1 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-30
Información de ANTONIO CALLEJAS CONESA
Mostramos los datos de ANTONIO CALLEJAS CONESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO CALLEJAS CONESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos