ANTONIO BACHILLER JUNCAS
Informe ejecutivo de ANTONIO BACHILLER JUNCAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTONIO BACHILLER JUNCAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OKASHII OSONA SL | Administrador Solidario | 06/06/2024 | |
MASBACH GROUP SL | Administrador Solidario | 30/06/2022 | |
RESTAURACIO S'AGARO 2021 SL | Administrador Solidario | 30/05/2022 | |
LA FOSCA BLAU 2021 SL | Administrador Solidario | 30/05/2022 | |
EL RACO DE PALAMOS SL | Administrador Solidario | 27/05/2022 | |
RESTAURACIO DEL PORT 2016 SL | Administrador Solidario | 27/05/2022 | |
SANT GRILLAT SL | Administrador Solidario | 27/05/2022 | |
MARBACH GROUP SL | Administrador Solidario | 27/05/2022 | |
CATWATT SOLAR ENGINEERING SL | Socio Unico | 04/03/2016 | |
TMS PV MODULES AND SOLAR SYSTEMS SL | Socio Unico | 03/03/2016 |
VINCULACIONES DE ANTONIO BACHILLER JUNCAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO BACHILLER JUNCAS
Empresa: OKASHII OSONA SL
Administrador Solidario
- Antonio Bachiller Juncas
- Ferran Fontarnau Bigas
- Joel Masdeu Plana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75043, I/A 2 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-17
Empresa: OKASHII OSONA SL
Administrador Unico
- Antonio Bachiller Juncas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75043, I/A 2 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-17
Empresa: OKASHII OSONA SL
Administrador Unico
- Antonio Bachiller Juncas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 18, S 8, H GI 75043, I/A 1 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-17
Empresa: MASBACH GROUP SL
Administrador Solidario
- Antonio Bachiller Juncas
- Joel Masdeu Plana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 181, S 8, H GI 70803, I/A 1 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-17
Empresa: LA FOSCA BLAU 2021 SL
Administrador Solidario
- Antonio Bachiller Juncas
- Francesc Soldado Zamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 191, S 8, H GI 68579, I/A 2 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-17
Empresa: RESTAURACIO S'AGARO 2021 SL
Administrador Solidario
- Antonio Bachiller Juncas
- Francesc Soldado Zamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3309 , F 116, S 8, H GI 68817, I/A 2 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-17
Empresa: SANT GRILLAT SL
Administrador Solidario
- Antonio Bachiller Juncas
- Francesc Soldado Zamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 40, S 8, H GI 61699, I/A 3 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-17
Empresa: RESTAURACIO DEL PORT 2016 SL
Administrador Solidario
- Antonio Bachiller Juncas
- Francesc Soldado Zamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3102 , F 86, S 8, H GI 60777, I/A 2 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-17
Empresa: EL RACO DE PALAMOS SL
Administrador Solidario
- Antonio Bachiller Juncas
- Francesc Soldado Zamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 145, S 8, H GI 52366, I/A 8 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-17
Empresa: MAGATZEM BLAU 2021 SL
Administrador Solidario
- Antonio Bachiller Juncas
- Francesc Soldado Zamora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 193, S 8, H GI 57390, I/A 5 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-17
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIO BACHILLER JUNCAS
Mostramos los datos de ANTONIO BACHILLER JUNCAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO BACHILLER JUNCAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos