ANTONIO ALEGRIA GARCIA
Informe ejecutivo de ANTONIO ALEGRIA GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTONIO ALEGRIA GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCRE SERVICIO DE OCIO Y RESTAURACION SL | Liquidador | 07/02/2018 | 07/02/2018 |
OCRE SERVICIO DE OCIO Y RESTAURACION SL | Administrador Unico | 07/02/2018 | |
MURPRODAT SL | Administrador Unico | 13/03/2009 | 03/02/2011 |
MURPRODAT SL | Liquidador | 03/02/2011 | 03/02/2011 |
ESPECTACULOS BOLIVIANOS SL | Administrador Unico | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE ANTONIO ALEGRIA GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO ALEGRIA GARCIA
Liquidador
- Antonio Alegria Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 28, S 8, H MU 31832, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-30
Administrador Unico
- Antonio Alegria Garcia
Liquidador
- Antonio Alegria Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 28, S 8, H MU 31832, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-30
Empresa: MURPRODAT SL
Liquidador
- Antonio Alegria Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 193, S 8, H MU 71191, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-30
Empresa: MURPRODAT SL
Administrador Unico
- Antonio Alegria Garcia
Liquidador
- Antonio Alegria Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 193, S 8, H MU 71191, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-30
Empresa: MURPRODAT SL
Administrador Unico
- Antonio Alegria Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 189, S 8, H MU 71191, I/A 1 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-30
Empresa: ESPECTACULOS BOLIVIANOS SL
Administrador Unico
- Antonio Alegria Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2323 , F 18, S 8, H MU 56254, I/A 2 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-30
Información de ANTONIO ALEGRIA GARCIA
Mostramos los datos de ANTONIO ALEGRIA GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO ALEGRIA GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos