ANTONIJUAN OLIVE JOSE
Informe ejecutivo de ANTONIJUAN OLIVE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIJUAN OLIVE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS CODINENCA SL | Apoderado Solidario | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE ANTONIJUAN OLIVE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIJUAN OLIVE JOSE
Empresa: CONSTRUCCIONS CODINENCA SL
Consejero
- Antonijuan Olive Jose
Secretario
- Antonijuan Olive Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29485 , F 17, S 8, H B 34018, I/A 13 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-08
Empresa: CONSTRUCCIONS CODINENCA SL
Apoderado Solidario
- Antonijuan Olive Jose
- Ferrer Casado Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29485 , F 16, S 8, H B 34018, I/A 12 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Empresa: CONSTRUCCIONS CODINENCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonijuan Olive Jose
- Ferrer Casado Pere
- Flaquer Gallart Oscar
Presidente
Secretario
- Antonijuan Olive Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29485 , F 15, S 8, H B 34018, I/A 11 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-08
Empresa: PROMOCIONS SANT FELIU DE CODINES SL
Administrador Unico
- Antonijuan Olive Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25843 , F 104, S 8, H B 94463, I/A 8 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Información de ANTONIJUAN OLIVE JOSE
Mostramos los datos de ANTONIJUAN OLIVE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIJUAN OLIVE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos