ANTONIDES CAMPOS ROBERTO
Informe ejecutivo de ANTONIDES CAMPOS ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANTONIDES CAMPOS ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID SA | Apoderado Solidario | 30/12/2011 | |
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID SA | Apoderado | 30/12/2011 | |
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/07/2010 | 20/12/2011 |
IEDE INSTITUTE FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT SL | Apoderado | 31/05/2010 | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE ANTONIDES CAMPOS ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIDES CAMPOS ROBERTO
Empresa: UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID SL
Apoderado Solidario
- Antonides Campos Roberto
- Badillo Serrano Antonio
Apoderado
- Antonides Campos Roberto
- Corral Canto Fernando
- Maceda Cortes Antonio Manuel
- Portela Lozano Maria Adelaida
- Rebollo Carrasco Maria Del Carmen
- S. C. V.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21369 , F 211, S 8, H M 73456, I/A 89 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-10-28
Empresa: INICIATIVAS EDUCATIVAS EDUCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonides Campos Roberto
- Rebollo Carrasco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8883, L 6169, F 116, S 8, H V 123860, I/A 9 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-46
Empresa: INICIATIVAS EDUCATIVAS EDUCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonides Campos Roberto
- De La Fuente Dominguez Otilia
- Rebollo Carrasco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8738, L 6025, F 53, S 8, H V 123860, I/A 5 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-46
Apoderado
- Antonides Campos Roberto
- De La Fuente Dominguez Otilia
- Rebollo Carrasco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19684 , F 160, S 8, H M 346274, I/A 10 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
Información de ANTONIDES CAMPOS ROBERTO
Mostramos los datos de ANTONIDES CAMPOS ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIDES CAMPOS ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos