ANTONIANO OCHOA CONCEPCION
Informe ejecutivo de ANTONIANO OCHOA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIANO OCHOA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION AUTOMATIZADA SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
CAYTAREF SL | Administrador Solidario | 26/01/2024 | |
CAYTA SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2016 | |
SYCATEC INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 10/02/2012 | |
CAYTA SA | Consejero | 13/04/2010 | |
CAYTA SA | Secretario | 13/04/2010 | |
CAYTA SA | Apoderado Mancomunado | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE ANTONIANO OCHOA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIANO OCHOA CONCEPCION
Apoderado Solidario
- Alvarez Garcia Javier
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 726425, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Javier
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 726425, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: CAYTAREF SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Javier
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46281 , F 66, S 8, H M 812919, I/A 1 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Administrador Solidario
- Alvarez Garcia Javier
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40951 , F 182, S 8, H M 726425, I/A 1 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: CAYTA SA
Consejero
- Alonso Villarroel Jose Victor
- Alvarez Garcia Francisco Jose
- Alvarez Garcia Javier
- Antoniano Ochoa Concepcion
- Navarro Moreno Sergio
Presidente
Secretario
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 124, S 8, H M 82220, I/A 16 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-28
Empresa: CAYTASA NIGERIA SL
Apoderado
- Alonso Villarroel Jose Victor
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35854 , F 36, S 8, H M 644172, I/A 2 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: CAYTA SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Villarroel Jose Victor
- Alvarez Garcia Francisco Jose
- Alvarez Garcia Javier
- Antoniano Ochoa Concepcion
- Navarro Moreno Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 122, S 8, H M 82220, I/A 14 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Empresa: CAYTA SA
Consejero
- Alonso Villarroel Jose Victor
- Alvarez Garcia Francisco Jose
- Alvarez Garcia Javier
- Antoniano Ochoa Concepcion
- Navarro Moreno Sergio
Presidente
Secretario
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 121, S 8, H M 82220, I/A 12 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Empresa: SYCATEC INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Alonso Villarroel Jose Victor
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29632 , F 25, S 8, H M 533304, I/A 1 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-28
Empresa: CAYTA SA
Apoderado Mancomunado
- Alonso Villarroel Jose Victor
- Alvarez Garcia Francisco Jose
- Alvarez Garcia Javier
- Antoniano Ochoa Concepcion
- Navarro Moreno Sergio
Presidente
Secretario
- Antoniano Ochoa Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 121, S 8, H M 82220, I/A 11 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
VER MAS ACTOS
Información de ANTONIANO OCHOA CONCEPCION
Mostramos los datos de ANTONIANO OCHOA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIANO OCHOA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos