ANTONI COSTA TARRES
Informe ejecutivo de ANTONI COSTA TARRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ANTONI COSTA TARRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOR GUIXOLS SL | Apoderado Solidario | 23/02/2022 | |
GIRONA VEHICLES INDUSTRIALS SL | Apoderado | 18/04/2013 | |
CONCESSIONARIA D'AUTOMOCIO EMPORDA SA | Apoderado | 18/04/2013 | |
BRAVAUTO SA | Apoderado | 18/04/2013 | |
GIRONA COMERCIAL D'AUTOMOCIO SA | Apoderado | 18/04/2013 | |
INS NOU SL | Apoderado Mancomunado | 14/10/2011 | 18/04/2013 |
FONDIVER SL | Apoderado Mancomunado | 14/10/2011 | 18/04/2013 |
PROMOCIONS GIRONINES SL | Apoderado Mancomunado | 14/10/2011 | 24/11/2011 |
PALAU-PERICOT SL | Apoderado Mancomunado | 14/10/2011 | 24/11/2011 |
DISTRISALT COMERCIAL SL | Apoderado Solidario | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE ANTONI COSTA TARRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONI COSTA TARRES
Empresa: MOTOR GUIXOLS SL
Apoderado Solidario
- Antoni Costa Tarres
- Eduard Barcelo Llanes
- Josep Maria Bagueste Cerezo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 97, S 8, H GI 39338, I/A 19 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-17
Empresa: INS NOU SL
Apoderado Mancomunado
- Antoni Costa Tarres
- Francisco Campos Ramos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 195, S 8, H GI 40846, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-17
Empresa: FONDIVER SL
Apoderado Mancomunado
- Antoni Costa Tarres
- Francisco Campos Ramos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2418 , F 122, S 8, H GI 40870, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-17
Empresa: GIRONA COMERCIAL D'AUTOMOCIO SA
Apoderado
- Antoni Costa Tarres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 14, S 8, H GI 14969, I/A 35 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-17
Empresa: BRAVAUTO SA
Apoderado
- Antoni Costa Tarres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 132, S 8, H GI 14931, I/A 26 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-17
Apoderado
- Antoni Costa Tarres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 46, S 8, H GI 15714, I/A 24 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-17
Empresa: GIRONA VEHICLES INDUSTRIALS SL
Apoderado
- Antoni Costa Tarres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 20, S 8, H GI 7515, I/A 31 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-17
Empresa: PROMOCIONS GIRONINES SL
Apoderado Mancomunado
- Antoni Costa Tarres
- Francisco Campos Ramos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 154, S 8, H GI 10879, I/A 24 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-17
Empresa: PALAU-PERICOT SL
Apoderado Mancomunado
- Antoni Costa Tarres
- Francisco Campos Ramos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2418 , F 47, S 8, H GI 40860, I/A 13 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-17
Empresa: FONDIVER SL
Apoderado Mancomunado
- Antoni Costa Tarres
- Francisco Campos Ramos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2418 , F 122, S 8, H GI 40870, I/A 11 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-17
VER MAS ACTOS
Información de ANTONI COSTA TARRES
Mostramos los datos de ANTONI COSTA TARRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONI COSTA TARRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos