ANTONAYA LIEBANA JUAN
Informe ejecutivo de ANTONAYA LIEBANA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONAYA LIEBANA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOTOAYUDA SL | Administrador Unico | 17/01/2022 | |
ANA BACTERIANA SL | Administrador Unico | 24/05/2021 | |
SOTOAYUDA SL | Apoderado | 20/12/2018 | |
M C GANADERA SA | Apoderado | 09/05/2017 |
VINCULACIONES DE ANTONAYA LIEBANA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONAYA LIEBANA JUAN
Empresa: SOTOAYUDA SL
Administrador Unico
- Antonaya Liebana Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 186, S 8, H J 21063, I/A 5 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-23
Empresa: ANA BACTERIANA SL
Administrador Unico
- Antonaya Liebana Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 180, S 8, H J 24910, I/A 2 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-23
Empresa: SOTOAYUDA SL
Apoderado
- Antonaya Liebana Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 185, S 8, H J 21063, I/A 3 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-23
Empresa: M C GANADERA SA
Apoderado
- Antonaya Liebana Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30709 , F 130, S 8, H M 104160, I/A 16 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-28
Empresa: SERDAFO SL
Administrador Solidario
- Antonaya Liebana Juan
- Antonaya Martin Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 6, S 8, H J 17536, I/A 1 A (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-23
Empresa: ENCINARES DEL CONDADO SL
Administrador Mancomunado
- Antonaya Liebana Juan
- Lopez Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 366 , F 99, S 8, H J 13774, I/A 2 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-23
Empresa: SERDAFO SL
Administrador Solidario
- Antonaya Liebana Juan
- Antonaya Martin Juan Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 6, S 8, H J 17536, I/A 1 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-23
Información de ANTONAYA LIEBANA JUAN
Mostramos los datos de ANTONAYA LIEBANA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONAYA LIEBANA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos