ANTON RODRIGUEZ SARA
Informe ejecutivo de ANTON RODRIGUEZ SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTON RODRIGUEZ SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERO & ANTON SL | Administrador Solidario | 11/01/2019 | 11/01/2022 |
VINCULACIONES DE ANTON RODRIGUEZ SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTON RODRIGUEZ SARA
Empresa: MADERO & ANTON SL
Administrador Solidario
- Anton Rodriguez Sara
- Madero Gonzalez Luis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 179, S 8, H VA 30316, I/A 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-47
Empresa: MADERO & ANTON SL
Administrador Solidario
- Anton Rodriguez Sara
- Madero Gonzalez Luis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 177, S 8, H VA 30316, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-47
Información de ANTON RODRIGUEZ SARA
Mostramos los datos de ANTON RODRIGUEZ SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTON RODRIGUEZ SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos