ANTON RIESTRA LAURA
Informe ejecutivo de ANTON RIESTRA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTON RIESTRA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COAPERTI SL | Administrador Unico | 11/01/2011 | 08/03/2018 |
SERVICIOS DE HOSTELERIA HOSTELTUR SL | Consejero | 28/08/2013 | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE ANTON RIESTRA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTON RIESTRA LAURA
Empresa: COAPERTI SL
Administrador Unico
- Anton Riestra Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3869 , F 56, S 8, H AS 41943, I/A 3 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Empresa: SERVICIOS DE HOSTELERIA HOSTELTUR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 196, S 8, H AS 18023, I/A 7 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-33
Empresa: SERVICIOS DE HOSTELERIA HOSTELTUR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 196, S 8, H AS 18023, I/A 6 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-33
Empresa: COAPERTI SL
Administrador Unico
- Anton Riestra Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3869 , F 53, S 8, H AS 41943, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-33
Información de ANTON RIESTRA LAURA
Mostramos los datos de ANTON RIESTRA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTON RIESTRA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos