ANTON OLIVEROS EVA LAURA
Informe ejecutivo de ANTON OLIVEROS EVA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTON OLIVEROS EVA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OH MY WEDDING EVENT PLANNERS SL | Apoderado | 21/02/2013 |
VINCULACIONES DE ANTON OLIVEROS EVA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTON OLIVEROS EVA LAURA
Empresa: OH MY WEDDING EVENT PLANNERS SL
Administrador Unico
- Anton Oliveros Eva Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30457 , F 93, S 8, H M 548089, I/A 6 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
Empresa: OH MY WEDDING EVENT PLANNERS SL
Administrador Unico
- Anton Oliveros Eva Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30457 , F 93, S 8, H M 548089, I/A 5 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: OH MY WEDDING EVENT PLANNERS SL
Apoderado
- Anton Oliveros Eva Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30457 , F 92, S 8, H M 548089, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: OH MY WEDDING EVENT PLANNERS SL
Administrador Unico
- Anton Oliveros Eva Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30457 , F 91, S 8, H M 548089, I/A 3 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: OH MY WEDDING EVENT PLANNERS SL
Administrador Unico
- Anton Oliveros Eva Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30457 , F 90, S 8, H M 548089, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Información de ANTON OLIVEROS EVA LAURA
Mostramos los datos de ANTON OLIVEROS EVA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTON OLIVEROS EVA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos