ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLF HABITAT RESIDENCIAL SL | Auditor | 15/02/2024 | |
CETTI LUXSPORTIVESHOES SL | Auditor | 20/12/2023 | |
CARNICAS ORTOLA SL | Auditor | 13/12/2023 | |
IBERTEX ETIQUETAJE INDUSTRIAL SL | Auditor | 02/08/2023 | |
EUROGLORIA SL | Auditor | 01/06/2023 | |
BICACHIO SL | Auditor | 01/06/2023 | |
ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL | Auditor | 01/06/2023 | |
HISPANIA FOOTWEAR SL | Auditor | 01/06/2023 | |
MASSINI CARS SL | Auditor | 29/05/2023 | |
LIGERSUEL SL | Auditor | 14/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO
Empresa: GRANJA ESCUELA LA LOMA SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 23825, I/A 8 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-03
Empresa: 40 GRADOS LENCERIA SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 109414, I/A 14 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-03
Empresa: GOLF HABITAT RESIDENCIAL SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3545 , F 18, S 8, H A 96117, I/A 17 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-03
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 170, S 8, H A 46802, I/A 6 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-03
Empresa: A.G. SHOES SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 162, S 8, H A 42874, I/A 9 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-03
Empresa: CETTI LUXSPORTIVESHOES SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 52, S 8, H A 140206, I/A 2 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-03
Empresa: CARNICAS ORTOLA SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 160, S 8, H A 27542, I/A 9 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-03
Empresa: IBERTEX ETIQUETAJE INDUSTRIAL SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 193, S 8, H A 55706, I/A 21 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-03
Empresa: KTINA ESSENCE SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 225, S 8, H A 113648, I/A 8 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-03
Empresa: BICACHIO SL
Auditor
- Anton Martinez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 152, S 8, H A 132700, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-03
VER MAS ACTOS
Información de ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTON MARTINEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos