ANTJE BAUER
Informe ejecutivo de ANTJE BAUER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTJE BAUER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPESCHE ESPAÑA SUCURSAL EN ESPAÑA DE DEPESCHE VERTRIEB GMBH & CO KG | Repre.Fiscal | 23/12/2014 |
VINCULACIONES DE ANTJE BAUER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTJE BAUER
Empresa: BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH
REPR.SUC.MAN
Repre.Fiscal
- Antje Bauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46363 , F 162, S 8, H B 517648, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Empresa: BASLER FASHION GMBH
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Repre.Fiscal
- Antje Bauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44334 , F 201, S 8, H B 453093, I/A 4 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Empresa: BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH
Repre.Fiscal
- Antje Bauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46363 , F 160, S 8, H B 517648, I/A 1 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Apoderado Solidario
Repre.Fiscal
- Antje Bauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36789 , F 123, S 8, H B 295585, I/A 8 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-08
Empresa: BASLER FASHION GMBH
REPR.SUCURS.
Repre.Fiscal
- Antje Bauer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44334 , F 199, S 8, H B 453093, I/A 1 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Información de ANTJE BAUER
Mostramos los datos de ANTJE BAUER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTJE BAUER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos