ANTEQUERA CARA JUAN DE DIOS
Informe ejecutivo de ANTEQUERA CARA JUAN DE DIOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANTEQUERA CARA JUAN DE DIOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLDOS CASA JUAN DE DIOS SL | Administrador Unico | 10/04/2018 | |
ALMERIENSE DEL TOLDO SL | Administrador Unico | 02/01/2018 |
VINCULACIONES DE ANTEQUERA CARA JUAN DE DIOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTEQUERA CARA JUAN DE DIOS
Empresa: TOLDOS CASA JUAN DE DIOS SL
Administrador Unico
- Antequera Cara Juan De Dios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H AL 5725, I/A 10 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-04
Empresa: TOLDOS CASA JUAN DE DIOS SL
Administrador Solidario
- Antequera Cara Juan De Dios
- Antequera Cara Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 74, S 8, H AL 5725, I/A 10 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-04
Empresa: ALMERIENSE DEL TOLDO SL
Administrador Unico
- Antequera Cara Juan De Dios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 127, S 8, H AL 37284, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-04
Empresa: ALMERIENSE DEL TOLDO SL
Administrador Solidario
- Antequera Cara Juan De Dios
- Antequera Cara Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 127, S 8, H AL 37284, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-04
Empresa: ALMERIENSE DEL TOLDO SL
Administrador Solidario
- Antequera Cara Juan De Dios
- Antequera Cara Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 122, S 8, H AL 37284, I/A 1 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-04
Información de ANTEQUERA CARA JUAN DE DIOS
Mostramos los datos de ANTEQUERA CARA JUAN DE DIOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTEQUERA CARA JUAN DE DIOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos