ANSELMO CORTADO CANOVAS
Informe ejecutivo de ANSELMO CORTADO CANOVAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANSELMO CORTADO CANOVAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES CORTADO CANOVAS SL | Administrador Unico | 19/10/2009 |
VINCULACIONES DE ANSELMO CORTADO CANOVAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANSELMO CORTADO CANOVAS
Empresa: PROMOCION ACC 1998 SL
Administrador Solidario
- Anselmo Cortado Canovas
- Maria Del Mar Fernandez Cruzado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 208, S 8, H GI 42920, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-17
Empresa: DISTRIBUCIONES CORTADO CANOVAS SL
Administrador Unico
- Anselmo Cortado Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 111, S 8, H GI 49040, I/A 1 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-206-17
Empresa: GRUP CORVI 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Anselmo Cortado Canovas
- Carlos Viejo Moro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 122, S 8, H GI 41253, I/A 3 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-17
Información de ANSELMO CORTADO CANOVAS
Mostramos los datos de ANSELMO CORTADO CANOVAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANSELMO CORTADO CANOVAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos