ANSA YUNTA AMAYA
Informe ejecutivo de ANSA YUNTA AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANSA YUNTA AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMAC AGRO ESPAÑA SA | Apoderado | 29/12/2020 | |
TIMAC AGRO ESPAÑA SA | Apoderado | 07/10/2019 | |
TIMAC AGRO ESPAÑA SA | Apoderado | 11/05/2016 | |
TIMAC AGRO ESPAÑA SA | Apoderado | 06/06/2013 | |
TIMAC AGRO ESPAÑA SA | Apoderado | 14/03/2013 |
VINCULACIONES DE ANSA YUNTA AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANSA YUNTA AMAYA
Empresa: TIMAC AGRO ESPAÑA SA
Apoderado
- Ansa Yunta Amaya
- Da Costa Maiztegui Patricia
- Izco Laspalas Teresa
- Llatser Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 201, S 8, H NA 5254, I/A 124 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-31
Empresa: TIMAC AGRO ESPAÑA SA
Apoderado
- Ansa Yunta Amaya
- Izco Laspalas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 119, S 8, H NA 5254, I/A 119 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-31
Empresa: HYPRED IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 60, S 8, H NA 16370, I/A 31 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-31
Empresa: TIMAC AGRO ESPAÑA SA
Apoderado
- Ansa Yunta Amaya
- Izco Laspalas Teresa
- Llatser Oliva Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 187, S 8, H NA 5254, I/A 112 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-31
Empresa: TIMAC AGRO ESPAÑA SA
Apoderado
- Ansa Yunta Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 182, S 8, H NA 5254, I/A 106 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-31
Empresa: TIMAC AGRO ESPAÑA SA
Apoderado
- Ansa Yunta Amaya
- Izco Laspalas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 181, S 8, H NA 5254, I/A 104 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-31
Información de ANSA YUNTA AMAYA
Mostramos los datos de ANSA YUNTA AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANSA YUNTA AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos