AÑOVER LEON JUAN
Informe ejecutivo de AÑOVER LEON JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE AÑOVER LEON JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L J L REUNIDOS SL | Apoderado | 02/03/2022 | |
L J L REUNIDOS SL | Administrador Solidario | 02/03/2022 | |
EDIPROM MASUMO SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | |
EDIFICIOS Y PROMOCIONES 2005 SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | |
GESTION Y PROMOCION VIA CIEM SL | Administrador Solidario | 10/03/2009 | 09/01/2017 |
PROMOCIONES KIMUSO SA | Secretario | 12/02/2016 | 23/05/2016 |
PROMOCIONES KIMUSO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/02/2016 | 23/05/2016 |
PROMOCIONES KIMUSO SA | Consejero | 12/02/2016 | 23/05/2016 |
PROMOCIONES KIMUSO SA | Representante | 12/02/2016 | |
P J L PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Solidario | 02/04/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AÑOVER LEON JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AÑOVER LEON JUAN
Empresa: L J L REUNIDOS SL
Apoderado
- Añover Balabeau Veronica
- Añover Leon Juan
- Balabeau Carnus Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922 , F 220, S 8, H M 128009, I/A 12 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: L J L REUNIDOS SL
Administrador Solidario
- Añover Leon Juan
- Balabeau Carnus Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7922 , F 220, S 8, H M 128009, I/A 11 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: EDIFICIOS Y PROMOCIONES 2005 SL
Administrador Solidario
- Añover Leon Juan
- Balabeau Carnus Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22771 , F 9, S 8, H M 358893, I/A 6 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: EDIPROM MASUMO SL
Administrador Solidario
- Añover Leon Juan
- Balabeau Carnus Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19433 , F 207, S 8, H M 340971, I/A 6 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: PROMOCIONES KIMUSO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Anglada De Carlos Miguel Angel
- Añover Leon Juan
- Vega Martinez Jose Carlos
Consejero
- Anglada De Carlos Miguel Angel
- Añover Leon Juan
- Vega Martinez Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Añover Leon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 212, S 8, H M 247310, I/A 7 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Empresa: PROMOCIONES KIMUSO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Anglada De Carlos Miguel Angel
- Añover Leon Juan
- Vega Martinez Jose Carlos
Consejero
- Anglada De Carlos Miguel Angel
- Añover Leon Juan
- Vega Martinez Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Añover Leon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 211, S 8, H M 247310, I/A 6 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Empresa: PROMOCIONES KIMUSO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
- Añover Leon Juan
- Castillo Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 211, S 8, H M 247310, I/A 6 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Administrador Solidario
- Añover Leon Juan
- Garcia Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16927 , F 101, S 8, H M 289469, I/A 6 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28
Empresa: GESTION Y PROMOCION VIA CIEM SL
Administrador Solidario
- Añover Leon Juan
- Balabeau Carnus Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20786 , F 170, S 8, H M 368349, I/A 5 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-28
Empresa: GESTION Y PROMOCION VIA CIEM SL
Administrador Unico
- Añover Leon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20786 , F 170, S 8, H M 368349, I/A 5 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-28
Información de AÑOVER LEON JUAN
Mostramos los datos de AÑOVER LEON JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AÑOVER LEON JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos