ANOS CIUDAD JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ANOS CIUDAD JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANOS CIUDAD JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA PLANA AGROTEC SL | Administrador Mancomunado | 23/10/2020 | |
OBJETIVO DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL | Liquidador Unico | 12/11/2012 | |
TECNOLOGIA DISEÑO Y EXPORTACION SL | Socio Unico | 08/10/2012 | |
TECNOLOGIA DISEÑO Y EXPORTACION SL | Administrador Unico | 08/10/2012 |
VINCULACIONES DE ANOS CIUDAD JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANOS CIUDAD JUAN ANTONIO
Empresa: VAINSA INFRAESTRUCTURAS SL
Apoderado
- Anos Ciudad Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10989, L 8267, F 203, S 8, H V 141001, I/A 18 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-46
Empresa: VAINSA INFRAESTRUCTURAS SL
Apoderado
- Anos Ciudad Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 100, S 8, H V 141001, I/A 10 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-46
Empresa: LA PLANA AGROTEC SL
Administrador Mancomunado
- Anos Ciudad Beatriz
- Anos Ciudad Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4489 , F 186, S 8, H Z 67674, I/A 1 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-50
Liquidador Unico
- Anos Ciudad Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7485, L 4786, F 76, S 8, H V 89955, I/A 6 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-46
Administrador Unico
- Anos Ciudad Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7485, L 4786, F 76, S 8, H V 89955, I/A 6 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-46
Empresa: TECNOLOGIA DISEÑO Y EXPORTACION SL
Administrador Unico
- Anos Ciudad Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9530, L 6812, F 45, S 8, H V 150545, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-46
Empresa: TECNOLOGIA DISEÑO Y EXPORTACION SL
Socio Único
- Anos Ciudad Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9530, L 6812, F 45, S 8, H V 150545, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-46
Información de ANOS CIUDAD JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ANOS CIUDAD JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANOS CIUDAD JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos