ANOCETO HERRERA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de ANOCETO HERRERA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANOCETO HERRERA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIANOCE SL | Administrador Unico | 05/01/2011 | |
ARPIX 2030 SL | Administrador Unico | 29/03/2010 |
VINCULACIONES DE ANOCETO HERRERA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANOCETO HERRERA MARIA VICTORIA
Empresa: HOYA DEL BURGALES SL
Administrador Unico
- Anoceto Herrera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 34, S 8, H GC 42574, I/A 2 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-35
Empresa: RIANOCE SL
Administrador Unico
- Anoceto Herrera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1977 , F 72, S 8, H GC 43870, I/A 1 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-35
Empresa: ARPIX 2030 SL
Administrador Unico
- Anoceto Herrera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 115, S 8, H GC 43036, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-35
Empresa: HOYA DEL BURGALES SL
Administrador Unico
- Anoceto Herrera Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 31, S 8, H GC 42574, I/A 1 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-35
Información de ANOCETO HERRERA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de ANOCETO HERRERA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANOCETO HERRERA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos