AÑO MAJO VICENC
Informe ejecutivo de AÑO MAJO VICENC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AÑO MAJO VICENC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUXWOOD TEAK DOCTOR SL | Administrador Unico | 19/09/2019 |
VINCULACIONES DE AÑO MAJO VICENC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AÑO MAJO VICENC
Empresa: LUXWOOD TEAK DOCTOR SL
Administrador Unico
- Año Majo Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47060 , F 188, S 8, H B 539460, I/A 1 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-08
Empresa: FERVI FUSTERIA NAVAL SL
Liquidador
- Año Majo Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41003 , F 43, S 8, H B 375458, I/A 3 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: FERVI FUSTERIA NAVAL SL
Administrador Solidario
- Año Majo Vicenc
- Tort Rodriguez Fernando
Liquidador
- Año Majo Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41003 , F 43, S 8, H B 375458, I/A 3 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: FERVI FUSTERIA NAVAL SL
Administrador Solidario
- Año Majo Vicenc
- Tort Rodriguez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41003 , F 43, S 8, H B 375458, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Empresa: FERVI FUSTERIA NAVAL SL
Administrador Unico
- Año Majo Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41003 , F 43, S 8, H B 375458, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Empresa: LUXWOOD FUSTERIA NAVAL SL
Liquidador
- Año Majo Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39791 , F 65, S 8, H B 355431, I/A 2 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-08
Empresa: LUXWOOD FUSTERIA NAVAL SL
Administrador Solidario
- Año Majo Vicenc
- Mayor Olive Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39791 , F 65, S 8, H B 355431, I/A 2 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-08
Empresa: FERVI FUSTERIA NAVAL SL
Administrador Unico
- Año Majo Vicenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41003 , F 39, S 8, H B 375458, I/A 1 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Información de AÑO MAJO VICENC
Mostramos los datos de AÑO MAJO VICENC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AÑO MAJO VICENC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos