AÑO BLAY ENRIQUE JOSE
Informe ejecutivo de AÑO BLAY ENRIQUE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AÑO BLAY ENRIQUE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISEÑO EFICIENCIA CONSTRUCCION ORGANICA SL | Administrador Solidario | 24/03/2022 | |
AIRTECINS SL | Administrador Unico | 20/01/2020 | |
TERMICAS ESTUDIOS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 20/10/2017 | |
TERMICAS MEDITERRANEAS DEL CLIMA SL | Liquidador Unico | 18/06/2015 |
VINCULACIONES DE AÑO BLAY ENRIQUE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AÑO BLAY ENRIQUE JOSE
Administrador Solidario
- Año Blay Enrique Jose
- Villanueva Visedo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11149, L 8427, F 115, S 8, H V 203666, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-46
Empresa: AIRTECINS SL
Administrador Unico
- Año Blay Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9924, L 7206, F 52, S 8, H V 163977, I/A 3 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-46
Empresa: AIRTECINS SL
Administrador Solidario
- Año Blay Enrique Jose
- Burguet Año Cristobal Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9924, L 7206, F 52, S 8, H V 163977, I/A 3 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-46
Empresa: MEETINGS ALASKA 55 SL
Administrador Unico
- Año Blay Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10294, L 7575, F 29, S 8, H V 176580, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-46
Empresa: TERMICAS MEDITERRANEAS DEL CLIMA SL
Liquidador Unico
- Año Blay Enrique Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9440, L 6722, F 105, S 8, H V 147534, I/A 2 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-46
Empresa: AIRTECINS SL
Administrador Solidario
- Año Blay Enrique Jose
- Burguet Año Cristobal Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9924, L 7206, F 49, S 8, H V 163977, I/A 1 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-46
Información de AÑO BLAY ENRIQUE JOSE
Mostramos los datos de AÑO BLAY ENRIQUE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AÑO BLAY ENRIQUE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos