ANNE KATHARINA HINZ
Informe ejecutivo de ANNE KATHARINA HINZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANNE KATHARINA HINZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONZALEZ HINZ ZABALA ARCHITECTS SLP | Apoderado Solidario | 30/03/2022 | |
GONZALEZ HINZ ZABALA ARCHITECTS SLP | Administrador Solidario | 14/03/2022 | |
ADDENDA ARCHITECTS SL | Apoderado Solidario | 09/08/2017 | |
ADDENDA ARCHITECTS SL | Apoderado Solidario | 29/10/2015 |
VINCULACIONES DE ANNE KATHARINA HINZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANNE KATHARINA HINZ
Empresa: GONZALEZ HINZ ZABALA ARCHITECTS SLP
Apoderado Solidario
- Anne Katharina Hinz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48213 , F 206, S 8, H B 576199, I/A 2 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-08
Empresa: GONZALEZ HINZ ZABALA ARCHITECTS SLP
Administrador Solidario
- Anne Katharina Hinz
- Gonzalez Peñalver Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48213 , F 204, S 8, H B 576199, I/A 1 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Empresa: ADDENDA ARCHITECTS SL
Apoderado Solidario
- Anne Katharina Hinz
- Sastre Cuadri Arnau
- Zabala Roji Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45033 , F 145, S 8, H B 474910, I/A 6 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
Empresa: ADDENDA ARCHITECTS SLP
Apoderado Solidario
- Anne Katharina Hinz
- Sastre Cuadri Arnau
- Zabala Roji Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45033 , F 144, S 8, H B 474910, I/A 3 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-08
Información de ANNE KATHARINA HINZ
Mostramos los datos de ANNE KATHARINA HINZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANNE KATHARINA HINZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos