ANNA TORRENT MARTINEZ
Informe ejecutivo de ANNA TORRENT MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANNA TORRENT MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARRIS SITJA SL | Administrador Unico | 24/10/2023 | |
BARRIS SITJA SL | Apoderado Solidario | 18/09/2015 |
VINCULACIONES DE ANNA TORRENT MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANNA TORRENT MARTINEZ
Empresa: BARRIS SITJA SL
Administrador Unico
- Anna Torrent Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 70, S 8, H GI 39185, I/A 9 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-17
Empresa: BARRIS SITJA SL
Apoderado Solidario
- Anna Torrent Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 69, S 8, H GI 39185, I/A 6 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-17
Empresa: BARRIS SITJA SL
Administrador Unico
- Anna Torrent Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2345 , F 69, S 8, H GI 39185, I/A 4 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-17
Información de ANNA TORRENT MARTINEZ
Mostramos los datos de ANNA TORRENT MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANNA TORRENT MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos