ANNA MARIA SABRIA MESTRAS
Informe ejecutivo de ANNA MARIA SABRIA MESTRAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANNA MARIA SABRIA MESTRAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANNAJOL SERVEIS DE SALUT SL | Administrador Solidario | 08/08/2012 | 16/02/2015 |
ANNAJOL SERVEIS DE SALUT SL | Socio Unico | 14/01/2010 | 08/08/2012 |
ANNAJOL SERVEIS DE SALUT SL | Administrador Unico | 14/01/2010 | 08/08/2012 |
VINCULACIONES DE ANNA MARIA SABRIA MESTRAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANNA MARIA SABRIA MESTRAS
Empresa: ANNAJOL SERVEIS DE SALUT SL
Administrador Solidario
- Anna Maria Sabria Mestras
- Jordi Trisan Sabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 137, S 8, H GI 49626, I/A 3 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-17
Empresa: ANNAJOL SERVEIS DE SALUT SL
Administrador Solidario
- Anna Maria Sabria Mestras
- Jordi Trisan Sabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 137, S 8, H GI 49626, I/A 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-17
Empresa: ANNAJOL SERVEIS DE SALUT SL
Administrador Unico
- Anna Maria Sabria Mestras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 137, S 8, H GI 49626, I/A 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-17
Empresa: ANNAJOL SERVEIS DE SALUT SL
Administrador Unico
- Anna Maria Sabria Mestras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 136, S 8, H GI 49626, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-17
Empresa: ANNAJOL SERVEIS DE SALUT SL
Socio Único
- Anna Maria Sabria Mestras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 136, S 8, H GI 49626, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-17
Información de ANNA MARIA SABRIA MESTRAS
Mostramos los datos de ANNA MARIA SABRIA MESTRAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANNA MARIA SABRIA MESTRAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos