ANNA LOPEZ ALABERT
Informe ejecutivo de ANNA LOPEZ ALABERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ANNA LOPEZ ALABERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANNA LOPEZ ALABERT
Empresa: NOU-1 SA
Administrador Unico
- Anna Lopez Alabert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 175, S 8, H GI 35419, I/A 11 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-17
Empresa: NOU-1 SA
Administrador Unico
- Anna Lopez Alabert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 174, S 8, H GI 35419, I/A 9 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-17
Empresa: NOU-1 SA
Administrador Unico
- Anna Lopez Alabert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 174, S 8, H GI 35419, I/A 8 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-17
Empresa: LOPEZ RIEMBAU ARQUITECTES SCP
Liquidador Solidario
Liquidador
- Anna Lopez Alabert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 28, S 8, H GI 47469, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-17
Empresa: LOPEZ RIEMBAU ARQUITECTES SCP
Administrador Solidario
- Anna Lopez Alabert
- Jordi Riembau Ribot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 28, S 8, H GI 47469, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-17
Información de ANNA LOPEZ ALABERT
Mostramos los datos de ANNA LOPEZ ALABERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANNA LOPEZ ALABERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos