ANNA FRANCESCA JUANDO COROMINA
Informe ejecutivo de ANNA FRANCESCA JUANDO COROMINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANNA FRANCESCA JUANDO COROMINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA | Vicepresidente | 05/08/2024 | |
TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA | Consejero | 05/08/2024 |
VINCULACIONES DE ANNA FRANCESCA JUANDO COROMINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANNA FRANCESCA JUANDO COROMINA
Empresa: TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Anna Francesca Juando Coromina
- Lluis Coromina Isern
- Lluis Coromina Unzueta
- Maria Teresa Butiña Agusti
- Montserrat Oller Pujolas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Anna Francesca Juando Coromina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 7303, I/A 97 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-17
Empresa: TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alexandre Juanola Ribera
- Anna Francesca Juando Coromina
- Lluis Coromina Isern
- Lluis Coromina Unzueta
- Maria Teresa Butiña Agusti
- Montserrat Oller Pujolas
- Teresa Costa Agusti
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Anna Francesca Juando Coromina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 7303, I/A 97 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-17
Empresa: TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alexandre Juanola Ribera
- Anna Francesca Juando Coromina
- Lluis Coromina Isern
- Lluis Coromina Unzueta
- Maria Teresa Butiña Agusti
- Montserrat Oller Pujolas
- Teresa Costa Agusti
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Anna Francesca Juando Coromina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 120, S 8, H GI 7303, I/A 87 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-17
Empresa: TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alexandre Juanola Ribera
- Anna Francesca Juando Coromina
- Lluis Coromina Isern
- Lluis Coromina Unzueta
- Maria Teresa Butiña Agusti
- Montserrat Oller Pujolas
- Teresa Costa Agusti
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Anna Francesca Juando Coromina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 120, S 8, H GI 7303, I/A 87 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-17
Empresa: TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Anna Francesca Juando Coromina
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 116, S 8, H GI 7303, I/A 78 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-17
Empresa: TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA
Auditor
Consejero
- Alexandre Juanola Ribera
- Angel Dutras Congost
- Anna Francesca Juando Coromina
- Lluis Coromina Isern
- Maria Teresa Butiña Agusti
- Montserrat Oller Pujolas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 113, S 8, H GI 7303, I/A 68 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-17
Empresa: TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Angel Dutras Congost
- Anna Francesca Juando Coromina
- Josep Ballell Sala
- Lluis Coromina Isern
- Lluis Vilanova Cullell
- Maria Teresa Butiña Agusti
- Teresa Costa Agusti
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 113, S 8, H GI 7303, I/A 68 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-17
Información de ANNA FRANCESCA JUANDO COROMINA
Mostramos los datos de ANNA FRANCESCA JUANDO COROMINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANNA FRANCESCA JUANDO COROMINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos