ANGULO TERCERO FRANCISCO
Informe ejecutivo de ANGULO TERCERO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ANGULO TERCERO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEXPORT COMMODITIES SL | Administrador Unico | 20/09/2012 | 16/05/2013 |
G.M.T. MASTER SL | Administrador Solidario | 17/01/2013 | 27/02/2013 |
ANGULO MEDIOAMBIENTE SL | Administrador Unico | 14/12/2011 | |
G.M.T. MASTER SL | Administrador Solidario | 26/11/2011 | |
BENAFIGOS INICIATIVAS URBANISTICAS SL | Administrador Solidario | 06/05/2010 | |
VERTEAL 2002 SL | Administrador Solidario | 23/01/2009 |
VINCULACIONES DE ANGULO TERCERO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGULO TERCERO FRANCISCO
Empresa: GEXPORT COMMODITIES SL
Administrador Unico
- Angulo Tercero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601, L 1163, F 142, S 8, H CS 34630, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-12
Empresa: G.M.T. MASTER SL
Administrador Solidario
- Angulo Tercero Francisco
- Babiloni Llido Jose Ramon
- Babiloni Llido Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879, L 446, F 10, S 8, H CS 12284, I/A 3 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-12
Empresa: G.M.T. MASTER SL
Administrador Solidario
- Angulo Tercero Francisco
- Babiloni Llido Jose Ramon
- Babiloni Llido Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879, L 446, F 9, S 8, H CS 12284, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-12
Empresa: G.M.T. MASTER SL
Administrador Solidario
- Angulo Tercero Francisco
- Babiloni Llido Jose Ramon
- Babiloni Llido Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879, L 446, F 9, S 8, H CS 12284, I/A NOTA (26/11/2011)
CVE: BORME-A-2013-15-12
Empresa: GEXPORT COMMODITIES SL
Administrador Unico
- Angulo Tercero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601, L 1163, F 141, S 8, H CS 34630, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-12
Empresa: ANGULO MEDIOAMBIENTE SL
Administrador Unico
- Angulo Tercero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411, L 973, F 11, S 8, H CS 28070, I/A 4 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-12
Administrador Solidario
- Angulo Tercero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1337, L 900, F 84, S 8, H CS 25828, I/A 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-12
Empresa: VERTEAL 2002 SL
Administrador Solidario
- Angulo Tercero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127, L 691, F 83, S 8, H CS 19430, I/A 3 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-12
Información de ANGULO TERCERO FRANCISCO
Mostramos los datos de ANGULO TERCERO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGULO TERCERO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos