ANGULO MIRAVALLES CONSTANTINO
Informe ejecutivo de ANGULO MIRAVALLES CONSTANTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 67
Empresas inactivas: 31
CARGOS DE ANGULO MIRAVALLES CONSTANTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRUNUS IBERICA SL | Administrador Mancomunado | 17/06/2014 | |
LEDESLEC ESPAÑA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2012 | |
FOTOVOLTAICA EL GALLO 12 SL | Administrador Mancomunado | 26/01/2012 | |
LEDESLEC ESPAÑA SL | Consejero | 01/12/2011 | |
PUESTOS COMERCIALES ALCALA 337 SL | Administrador Mancomunado | 28/11/2011 | |
SARAITO ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 11/11/2011 | |
HELPUP RENEWABLE-ENERGY SL | Socio Unico | 21/06/2011 | |
HELPUP RENEWABLE-ENERGY SL | Administrador Unico | 21/06/2011 | |
AVANTIS EOLICA DE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 23/05/2011 | |
GLOBAL ENERGY ASSETS SL | Consejero Delegado Solidario | 20/07/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANGULO MIRAVALLES CONSTANTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGULO MIRAVALLES CONSTANTINO
Empresa: FHC PARIS SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Barbachano Plaza Maria Elena
- Miravalles Juarros Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640, L 431, F 158, S 8, H BU 8970, I/A 11 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-09
Empresa: GESUVIS SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Barbachano Plaza Maria Elena
- Miravalles Juarros Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728, L 519, F 191, S 8, H BU 9452, I/A 9 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-09
Empresa: EUROPEA DE QUESOS SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Barbachano Plaza Maria Elena
- Miravalles Juarros Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646, L 437, F 148, S 8, H BU 14448, I/A 3 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-09
Empresa: INMOBILIARIA PROMESA SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Castilla Marigil Antonio Luis
- Garcia Herreros Teodoro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567, L 358, F 90, S 8, H BU 10414, I/A 6 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-09
Empresa: COMEBACK CONSULTANCY SICAV
Consejero
- Angulo Miravalles Constantino
- Angulo Varona Constantino
- Miravalles Juarros Lucia
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Angulo Miravalles Constantino
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29730 , F 174, S 8, H M 293520, I/A 26 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Barbachano Plaza Maria Elena
- Miravalles Juarros Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521, L 312, F 96, S 8, H BU 10518, I/A 6 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-09
Empresa: FOTOVOLTAICA EL GALLO 10 SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Barbachano Plaza Maria Elena
- Miravalles Juarros Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678, L 469, F 210, S 8, H BU 12776, I/A 9 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-09
Empresa: FOTOVOLTAICA EL GALLO 11 SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Miravalles Juarros Lucia
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 179, S 8, H CR 23755, I/A 2 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-13
Empresa: FOTOVOLTAICA EL GALLO 11 SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Miravalles Juarros Lucia
Administrador Unico
- Angulo Miravalles Constantino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 179, S 8, H CR 23755, I/A 2 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-13
Empresa: FOTOVOLTAICA EL GALLO 6 SL
Administrador Mancomunado
- Angulo Miravalles Constantino
- Barbachano Plaza Maria Elena
- Miravalles Juarros Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 165, S 8, H CR 23753, I/A 2 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-13
VER MAS ACTOS
Información de ANGULO MIRAVALLES CONSTANTINO
Mostramos los datos de ANGULO MIRAVALLES CONSTANTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGULO MIRAVALLES CONSTANTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos