ANGUITA CHECA AURELIO MANUEL
Informe ejecutivo de ANGUITA CHECA AURELIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANGUITA CHECA AURELIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUIAS AMARILLAS SL | Apoderado | 20/12/2008 |
VINCULACIONES DE ANGUITA CHECA AURELIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGUITA CHECA AURELIO MANUEL
Empresa: EDICOSMA SA
Administrador Unico
- Anguita Checa Aurelio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706, L 1619, F 140, S 8, H MA 3968, I/A B (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-29
Empresa: EDICOSMA SA
Administrador Unico
- Anguita Checa Aurelio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706, L 1619, F 140, S 8, H MA 3968, I/A 20 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-29
Empresa: EDICOSMA SA
Administrador Unico
- Anguita Checa Aurelio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706, L 1619, F 138, S 8, H MA 3968, I/A 14 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-29
Empresa: GUIAS AMARILLAS SL
Apoderado
- Anguita Checa Aurelio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2921, L 1834, F 93, S 8, H MA 52611, I/A 9 (20/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de ANGUITA CHECA AURELIO MANUEL
Mostramos los datos de ANGUITA CHECA AURELIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGUITA CHECA AURELIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos