ANGOITIA MERINO JAVIER
Informe ejecutivo de ANGOITIA MERINO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANGOITIA MERINO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARFINA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2024 | |
MARFINA SL | Apoderado Mancomunado | 01/10/2014 |
VINCULACIONES DE ANGOITIA MERINO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGOITIA MERINO JAVIER
Empresa: TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Angoitia Merino Javier
- Cyril Arnaud Christophe Bourdin
- Laurent Terris
- Leon Benitez Francisco Javier
- Pierre Jaffard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46249 , F 55, S 8, H B 503325, I/A 136 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-08
Empresa: TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46249 , F 55, S 8, H B 503325, I/A 135 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-08
Empresa: TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45931 , F 134, S 8, H B 503325, I/A 134 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Angoitia Merino Javier
- Benoit Jaby
- Cyril Arnaud Christophe Bourdin
- Leon Benitez Francisco Javier
- Pierre Jaffard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45931 , F 132, S 8, H B 503325, I/A 133 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: MARFINA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42296 , F 101, S 8, H B 6285, I/A 28 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: MARFINA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42296 , F 101, S 8, H B 6285, I/A 28 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: MARFINA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40074 , F 19, S 8, H B 6285, I/A 26 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
Empresa: MARFINA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Angoitia Merino Javier
- Bestit Arola Joaquin Maria
- Bruno Charrade
- Marti Escursell Josep Maria
- Marti Escursell Miquel
- Pierre Jaffard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40074 , F 19, S 8, H B 6285, I/A 26 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-08
Empresa: TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Angoitia Merino Javier
- Cyril Arnaud Christophe Bourdin
- Laurent Terris
- Leon Benitez Francisco Javier
- Pierre Jaffard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45931 , F 129, S 8, H B 503325, I/A 129 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45931 , F 128, S 8, H B 503325, I/A 128 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
VER MAS ACTOS
Información de ANGOITIA MERINO JAVIER
Mostramos los datos de ANGOITIA MERINO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGOITIA MERINO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos