ANGELSTRAND BO CHRISTER
Informe ejecutivo de ANGELSTRAND BO CHRISTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANGELSTRAND BO CHRISTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEFAB ESPAÑA SL | Consejero | 01/08/2012 | 26/05/2016 |
NEFAB SA | Presidente | 05/09/2014 | 18/04/2016 |
NEFAB SA | Consejero | 31/07/2012 | 18/04/2016 |
NEFAB ESPAÑA SL | Consejero | 26/05/2011 | 01/08/2012 |
VINCULACIONES DE ANGELSTRAND BO CHRISTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGELSTRAND BO CHRISTER
Empresa: NEFAB ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Angelstrand Bo Christer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27114 , F 180, S 8, H M 488521, I/A 7 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Empresa: NEFAB SA
Consejero
- Angelstrand Bo Christer
Presidente
- Angelstrand Bo Christer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25334 , F 168, S 8, H M 77764, I/A 40 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: NEFAB SA
Apoderado
Presidente
- Angelstrand Bo Christer
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25334 , F 166, S 8, H M 77764, I/A 37 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-28
Empresa: NEFAB SA
Consejero
- Angelstrand Bo Christer
- Horberg Jerry Mattias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25334 , F 165, S 8, H M 77764, I/A 36 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Empresa: NEFAB ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Losada Emilio
- Angelstrand Bo Christer
- Gomez Esteban Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27114 , F 177, S 8, H M 488521, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: NEFAB ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27114 , F 177, S 8, H M 488521, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: NEFAB SA
Consejero
- Angelstrand Bo Christer
- Gomez Esteban Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25334 , F 164, S 8, H M 77764, I/A 32 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-28
Empresa: NEFAB ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27114 , F 176, S 8, H M 488521, I/A 3 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Información de ANGELSTRAND BO CHRISTER
Mostramos los datos de ANGELSTRAND BO CHRISTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGELSTRAND BO CHRISTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos