ANGELOPOULOS EVANGELOS
Informe ejecutivo de ANGELOPOULOS EVANGELOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANGELOPOULOS EVANGELOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARKAS SPAIN SA | Apoderado | 15/10/2013 | |
ARCANARIAS CONTAINER LINE SA | Apoderado | 11/01/2013 | |
SPAIN ROAD LOGISTICS SL | Apoderado | 27/11/2012 | |
ARKAS SPAIN SA | Apoderado | 16/07/2012 | 18/07/2012 |
ARKAS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 14/01/2011 | 18/07/2012 |
ARKAS SPAIN SA | Consejero | 18/08/2010 | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE ANGELOPOULOS EVANGELOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGELOPOULOS EVANGELOS
Empresa: ARKAS SPAIN SA
Apoderado
- Angelopoulos Evangelos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 83, S 8, H V 112543, I/A 40 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-46
Empresa: ARCANARIAS CONTAINER LINE SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Angelopoulos Evangelos
- Gros Rocher Enrique
- Mc Carthy Martin Azoye Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 206, S 8, H GC 41215, I/A 17 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-35
Empresa: SPAIN ROAD LOGISTICS SL
Apoderado
- Angelopoulos Evangelos
- Jerez Carrasco Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7878, L 5172, F 210, S 8, H V 98482, I/A 11 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-46
Empresa: ARKAS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Angelopoulos Evangelos
- Salvador Navin Julio Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 80, S 8, H V 112543, I/A 30 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-46
Empresa: ARKAS SPAIN SA
Apoderado
- Angelopoulos Evangelos
- Arcas Bernard Lucien Marie
- Bueno Martin Pablo
- Cantarell Palau Joan
- Castilla Reyes Jose Luis
- Hanenya Eli
- Martinez Fernandez David
- Pedrido Couto Alexandra
- Roldos Carrera Julio Cesar
- Sesa Alvarez Raquel
- Soler Perez De Lucia Pedro
- Sune Carmona Lara
- Wilmore Florentino Jochebed
- Zurano Rico Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 77, S 8, H V 112543, I/A 29 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-46
Empresa: ARKAS SPAIN SA
Consejero
- Angelopoulos Evangelos
- Arkas Lucien
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 77, S 8, H V 112543, I/A 25 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-46
Empresa: ARKAS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Angelopoulos Evangelos
- Salvador Navin Julio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 76, S 8, H V 112543, I/A 22 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-46
Empresa: ARKAS SPAIN SA
Consejero
- Angelopoulos Evangelos
- Arkas Lucien
- Salvador Navin Julio Antonio
- Ursa Mariport Invest Bv
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 76, S 8, H V 112543, I/A 21 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-46
Información de ANGELOPOULOS EVANGELOS
Mostramos los datos de ANGELOPOULOS EVANGELOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGELOPOULOS EVANGELOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos