ANGELES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de ANGELES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANGELES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANIBAL SECURITY SL | Administrador Unico | 01/08/2012 | |
AXXONSOFT EMEA SL | Administrador Unico | 02/07/2009 | 16/10/2010 |
OBJECTVIDEO SL | Apoderado | 23/12/2009 |
VINCULACIONES DE ANGELES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGELES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
Empresa: PAPALLONA DE LLUM SL
Administrador Unico
- Angeles Rodriguez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30114 , F 194, S 8, H M 542113, I/A 2 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Empresa: AXXONSOFT EMEA SL
Administrador Unico
- Angeles Rodriguez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40934 , F 180, S 8, H B 373340, I/A 3 (16/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Empresa: OBJECTVIDEO SL
Apoderado
- Angeles Rodriguez Carlos Javier
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37315 , F 51, S 8, H B 306952, I/A 4 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
Empresa: PLIMEX INVEST SL
Administrador Unico
- Angeles Rodriguez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40934 , F 179, S 8, H B 373340, I/A 2 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-08
Información de ANGELES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de ANGELES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGELES RODRIGUEZ CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos